VARCAS COMENGES IRENE
Informe ejecutivo de VARCAS COMENGES IRENE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VARCAS COMENGES IRENE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANUEL VARCAS SA | Administrador Unico | 18/01/2023 | |
PENDE SL | Administrador Solidario | 20/11/2019 |
VINCULACIONES DE VARCAS COMENGES IRENE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARCAS COMENGES IRENE
Empresa: MANUEL VARCAS SA
Administrador Unico
- Varcas Comenges Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24101 , F 114, S 8, H B 66202, I/A 13 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-08
Empresa: PENDE SL
Administrador Solidario
- Varcas Comenges Irene
- Varcas Comenges Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30745 , F 151, S 8, H B 10158, I/A 5 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-08
Empresa: MANUEL VARCAS SA
Administrador Unico
- Varcas Comenges Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24101 , F 114, S 8, H B 66202, I/A 12 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-124-08
Empresa: MANUEL VARCAS SA
Administrador Unico
- Varcas Comenges Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24101 , F 113, S 8, H B 66202, I/A 10 N (28/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-08
Empresa: MANUEL VARCAS SA
Administrador Unico
- Varcas Comenges Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24101 , F 114, S 8, H B 66202, I/A 11 (28/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-08
Información de VARCAS COMENGES IRENE
Mostramos los datos de VARCAS COMENGES IRENE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARCAS COMENGES IRENE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos