VARA SEDEÑO SANTIAGO
Informe ejecutivo de VARA SEDEÑO SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VARA SEDEÑO SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS INCENMAN SL | Socio Unico | 27/04/2015 | |
SERVICIOS INCENMAN SL | Administrador Unico | 27/04/2015 | |
SERVICIOS INSLIMPA SL | Socio Unico | 31/05/2012 | |
SERVICIOS INSLIMPA SL | Administrador Unico | 31/05/2012 | |
EXTISAN SL | Administrador Unico | 13/01/2010 |
VINCULACIONES DE VARA SEDEÑO SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARA SEDEÑO SANTIAGO
Empresa: SERVICIOS INCENMAN SL
Administrador Unico
- Vara Sedeño Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6015 , F 114, S 8, H SE105206, I/A 1 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-41
Empresa: SERVICIOS INCENMAN SL
Socio Único
- Vara Sedeño Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6015 , F 114, S 8, H SE105206, I/A 1 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-41
Empresa: SERVICIOS INSLIMPA SL
Administrador Unico
- Vara Sedeño Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5539 , F 168, S 8, H SE 93525, I/A 1 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-41
Empresa: SERVICIOS INSLIMPA SL
Socio Único
- Vara Sedeño Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5539 , F 168, S 8, H SE 93525, I/A 1 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-41
Empresa: EXTISAN SL
Administrador Unico
- Vara Sedeño Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5183 , F 181, S 8, H SE 84924, I/A 1 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-41
Información de VARA SEDEÑO SANTIAGO
Mostramos los datos de VARA SEDEÑO SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARA SEDEÑO SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos