VAQUERO EXTREMERA PEDRO
Informe ejecutivo de VAQUERO EXTREMERA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VAQUERO EXTREMERA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOESCUELA MEGAR SL | Administrador Solidario | 08/06/2022 | |
VAFER-VIAL SLL | Administrador Solidario | 07/07/2020 | |
COFRADE RIVERA SL | Administrador Solidario | 04/10/2018 |
VINCULACIONES DE VAQUERO EXTREMERA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAQUERO EXTREMERA PEDRO
Empresa: AUTOESCUELA MEGAR SL
Administrador Solidario
- Fernandez Santos Antonio
- Vaquero Extremera Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 774 , F 99, S 8, H TO 11656, I/A 2 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-45
Empresa: VAFER-VIAL SLL
Administrador Solidario
- Fernandez Santos Antonio
- Vaquero Extremera Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 170, S 8, H TO 37412, I/A 3 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-45
Empresa: VAFER-VIAL SLL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Santos Antonio
- Vaquero Extremera Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 170, S 8, H TO 37412, I/A 3 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-45
Empresa: COFRADE RIVERA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Santos Antonio
- Vaquero Extremera Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 898 , F 109, S 8, H TO 7917, I/A 7 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-45
Empresa: VAFER-VIAL SLL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Santos Antonio
- Vaquero Extremera Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1607 , F 146, S 8, H TO 37412, I/A 1 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-45
Información de VAQUERO EXTREMERA PEDRO
Mostramos los datos de VAQUERO EXTREMERA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAQUERO EXTREMERA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos