VAQUERO CABELLO ALBA MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de VAQUERO CABELLO ALBA MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VAQUERO CABELLO ALBA MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INNOVALLIUM SL | Administrador Unico | 05/04/2022 | |
CULTIVOS Y TRANSFORMADOS ORGANICOS SL | Apoderado | 24/11/2021 | |
COMPAÑIA NORTEAFRICANA DE COMERCIO SL | Apoderado | 24/11/2021 | |
COMPAÑIA NORTEAFRICANA DE COMERCIO SL | Presidente | 18/12/2020 | |
COMPAÑIA NORTEAFRICANA DE COMERCIO SL | Consejero Delegado Solidario | 18/12/2020 | |
COMPAÑIA NORTEAFRICANA DE COMERCIO SL | Consejero | 18/12/2020 | |
CULTIVOS Y TRANSFORMADOS ORGANICOS SL | Secretario | 18/12/2020 | |
CULTIVOS Y TRANSFORMADOS ORGANICOS SL | Consejero Delegado Solidario | 18/12/2020 | |
CULTIVOS Y TRANSFORMADOS ORGANICOS SL | Consejero | 18/12/2020 | |
COMPAÑIA NORTEAFRICANA DE COMERCIO SL | Apoderado | 09/04/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE VAQUERO CABELLO ALBA MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAQUERO CABELLO ALBA MARIA CARMEN
Empresa: INNOVALLIUM SL
Administrador Unico
- Vaquero Cabello Alba Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2841 , F 1, S 8, H CO 43496, I/A 1 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-14
Apoderado
- Vaquero Cabello Alba Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1900 , F 105, S 8, H CO 23944, I/A 5 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-14
Apoderado
- Vaquero Cabello Alba Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1094 , F 159, S 8, H CO 5348, I/A 10 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-14
Consejero Delegado Solidario
- Vaquero Cabello Alba Manuel
- Vaquero Cabello Alba Maria Carmen
- Vaquero Cabello Alba Natividad
Consejero
- Vaquero Cabello Alba Manuel
- Vaquero Cabello Alba Maria Carmen
- Vaquero Cabello Alba Natividad
- Vaquero Ortiz Manuel
Presidente
Secretario
- Vaquero Cabello Alba Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1900 , F 104, S 8, H CO 23944, I/A 4 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-14
Consejero Delegado Solidario
- Vaquero Cabello Alba Manuel
- Vaquero Cabello Alba Maria Carmen
- Vaquero Cabello Alba Natividad
Consejero
- Vaquero Cabello Alba Manuel
- Vaquero Cabello Alba Maria Carmen
- Vaquero Cabello Alba Natividad
- Vaquero Ortiz Manuel
Presidente
- Vaquero Cabello Alba Maria Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1094 , F 158, S 8, H CO 5348, I/A 8 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-14
Apoderado
- Vaquero Cabello Alba Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1900 , F 102, S 8, H CO 23944, I/A 2 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-14
Apoderado
- Vaquero Cabello Alba Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1094 , F 155, S 8, H CO 5348, I/A 3 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-14
Información de VAQUERO CABELLO ALBA MARIA CARMEN
Mostramos los datos de VAQUERO CABELLO ALBA MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAQUERO CABELLO ALBA MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos