VAQUER VERGER VICENTE
Informe ejecutivo de VAQUER VERGER VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VAQUER VERGER VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOUR BALEAR EXPRESS SL | Socio Unico | 12/05/2010 | 15/09/2020 |
TOUR BALEAR EXPRESS SL | Administrador Unico | 12/05/2010 | 28/10/2019 |
MALLORCA INMEDIATO SL | Administrador Unico | 19/07/2010 | 28/10/2019 |
BERPAUAN SL | Administrador Unico | 20/07/2010 | 28/10/2019 |
VINCULACIONES DE VAQUER VERGER VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAQUER VERGER VICENTE
Empresa: MALLORCA INMEDIATO SL
Administrador Unico
- Vaquer Verger Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911 , F 91, S 8, H PM 28400, I/A 12 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-07
Empresa: BERPAUAN SL
Administrador Unico
- Vaquer Verger Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2256 , F 187, S 8, H PM 57268, I/A 5 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-07
Empresa: TOUR BALEAR EXPRESS SL
Administrador Unico
- Vaquer Verger Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2423 , F 8, S 8, H PM 65747, I/A 3 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-07
Empresa: BERPAUAN SL
Administrador Unico
- Vaquer Verger Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2256 , F 186, S 8, H PM 57268, I/A 2 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-07
Empresa: MALLORCA INMEDIATO SL
Administrador Unico
- Vaquer Verger Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911 , F 90, S 8, H PM 28400, I/A 9 (19/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-07
Empresa: TOUR BALEAR EXPRESS SL
Administrador Unico
- Vaquer Verger Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2423 , F 7, S 8, H PM 65747, I/A 1 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-07
Empresa: TOUR BALEAR EXPRESS SL
Socio Único
- Vaquer Verger Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2423 , F 7, S 8, H PM 65747, I/A 1 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-07
Información de VAQUER VERGER VICENTE
Mostramos los datos de VAQUER VERGER VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAQUER VERGER VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos