VAQUER FERRER MIGUEL LUIS
Informe ejecutivo de VAQUER FERRER MIGUEL LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VAQUER FERRER MIGUEL LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES SON MACIA SL | Apoderado Solidario | 18/12/2013 | |
GESTIO FELANITX SL | Apoderado | 31/01/2013 | |
ECOLOGIC MINITRENET SL | Administrador Unico | 28/07/2010 |
VINCULACIONES DE VAQUER FERRER MIGUEL LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAQUER FERRER MIGUEL LUIS
Empresa: CALA D'OR EXPRESS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- LEUGIM SL
- Vaquer Ferrer Miguel Luis
- Vaquer Vadell Lluis
Presidente
- Vaquer Ferrer Miguel Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1727 , F 66, S 8, H PM 4260, I/A 13 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-07
Empresa: CALA D'OR EXPRESS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- LEUGIM SL
- Vaquer Ferrer Miguel Luis
- Vaquer Vadell Lluis
Presidente
- Vaquer Ferrer Miguel Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1727 , F 65, S 8, H PM 4260, I/A 11 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-07
Empresa: PROMOCIONES SON MACIA SL
Apoderado Solidario
- Vaquer Ferrer Miguel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1924 , F 116, S 8, H PM 10389, I/A 12 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-07
Empresa: ARENAL EXPRESS SL
Administrador Unico
- Vaquer Ferrer Miguel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1770 , F 104, S 8, H PM 36204, I/A 2 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-07
Empresa: GESTIO FELANITX SL
Apoderado
- Vaquer Ferrer Miguel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1887 , F 67, S 8, H PM 7782, I/A 7 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-07
Empresa: GESTION FELANITX SL
Consejero Delegado
- Vaquer Ferrer Miguel Luis
Consejero
- Aloy Oliver Bernat
- Massanet Sancho Sebastian
- Vaquer Ferrer Miguel Luis
Presidente
- Vaquer Ferrer Miguel Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1887 , F 67, S 8, H PM 7782, I/A 6 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-07
Empresa: DOLMI SL
Apoderado
- Vaquer Ferrer Miguel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1543 , F 60, S 8, H PM 10370, I/A 10 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-07
Empresa: CALA D'OR EXPRESS SA
Administrador Unico
- Vaquer Ferrer Miguel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1727 , F 65, S 8, H PM 4260, I/A 10 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-07
Información de VAQUER FERRER MIGUEL LUIS
Mostramos los datos de VAQUER FERRER MIGUEL LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAQUER FERRER MIGUEL LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos