VANRELL PRADO FERNANDO
Informe ejecutivo de VANRELL PRADO FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VANRELL PRADO FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CABE KEEP AND LOCK SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/07/2023 | |
CABE KEEP AND LOCK SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/12/2022 |
VINCULACIONES DE VANRELL PRADO FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VANRELL PRADO FERNANDO
Empresa: NEW CABE KEEP AND LOCK SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48610 , F 140, S 8, H B 589965, I/A 3 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-08
Empresa: CABE KEEP AND LOCK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48527 , F 94, S 8, H B 574275, I/A 8 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-08
Empresa: CABE KEEP AND LOCK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Farre Hernandez Jordi
- Vanrell Prado Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48527 , F 93, S 8, H B 574275, I/A 7 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-08
Empresa: PONGO SELF STORAGE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Llopart Gregori Vanessa
- Llopart Gregori Vanessa
- Martin Ortiz Elena
- Vanrell Prado Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46714 , F 39, S 8, H B 463438, I/A 19 (15/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-08
Empresa: PONGO SELF STORAGE SL
REPR.143 RRM
- Vanrell Prado Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46714 , F 39, S 8, H B 463438, I/A 18 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-08
Empresa: PONGO SELF STORAGE SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Vanrell Prado Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46714 , F 38, S 8, H B 463438, I/A 17 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-08
Empresa: LOOK THE BOX SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Llopart Gregori Vanessa
- Vanrell Prado Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46714 , F 36, S 8, H B 463438, I/A 15 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-08
Información de VANRELL PRADO FERNANDO
Mostramos los datos de VANRELL PRADO FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VANRELL PRADO FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos