VANESSA MARTINEZ SANCHEZ
Informe ejecutivo de VANESSA MARTINEZ SANCHEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VANESSA MARTINEZ SANCHEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LARA DAILY MARKET SL | Socio Unico | 17/03/2014 |
VINCULACIONES DE VANESSA MARTINEZ SANCHEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VANESSA MARTINEZ SANCHEZ
Empresa: LARA DAILY MARKET SL
Administrador Unico
- Vanessa Martinez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 110, S 8, H MU 74845, I/A 6 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-30
Empresa: PRODUCTOS ALIMENTARIOS LA HOYA SLL
Administrador Unico
- Vanessa Martinez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3031 , F 58, S 8, H MU 85110, I/A 2 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-30
Empresa: PRODUCTOS ALIMENTARIOS LA HOYA SLL
Administrador Unico
- Vanessa Martinez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3031 , F 56, S 8, H MU 85110, I/A 1 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-30
Empresa: LARA DAILY MARKET SL
Administrador Unico
- Vanessa Martinez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 109, S 8, H MU 74845, I/A 3 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-57-30
Empresa: LARA DAILY MARKET SL
Socio Único
- Vanessa Martinez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 109, S 8, H MU 74845, I/A 3 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-57-30
Información de VANESSA MARTINEZ SANCHEZ
Mostramos los datos de VANESSA MARTINEZ SANCHEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VANESSA MARTINEZ SANCHEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos