VANDEBROEK ODILIA VICTORINA MARIA
Informe ejecutivo de VANDEBROEK ODILIA VICTORINA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VANDEBROEK ODILIA VICTORINA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOBOSA SL | Administrador Solidario | 22/03/2024 | |
JOBOSA SL | Socio Unico | 21/08/2018 |
VINCULACIONES DE VANDEBROEK ODILIA VICTORINA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VANDEBROEK ODILIA VICTORINA MARIA
Empresa: JOBOSA SL
Administrador Solidario
- Tang Wei Jun
- Vandebroek Odilia Victorina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1855 , F 184, S 8, H A 2017, I/A 16 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-03
Empresa: JOBOSA SL
Administrador Unico
- Vandebroek Odilia Victorina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1855 , F 184, S 8, H A 2017, I/A 16 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-03
Empresa: JOBOSA SL
Socio Único
- Vandebroek Odilia Victorina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1855 , F 184, S 8, H A 2017, I/A 14 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-03
Empresa: JOBOSA SL
Administrador Unico
- Vandebroek Odilia Victorina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1855 , F 184, S 8, H A 2017, I/A 12 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-03
Empresa: JOBOSA SL
Administrador Solidario
- Vandebroek Odilia Victorina Maria
- Vreys Dimitri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1855 , F 184, S 8, H A 2017, I/A 12 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-03
Empresa: MAASLAND SL
Liquidador
- Vandebroek Odilia Victorina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1432 , F 162, S 8, H A 13073, I/A 9 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-03
Empresa: MAASLAND SL
Administrador Unico
- Vandebroek Odilia Victorina Maria
Liquidador
- Vandebroek Odilia Victorina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1432 , F 162, S 8, H A 13073, I/A 9 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-03
Empresa: JOBOSA SL
Administrador Solidario
- Vandebroek Odilia Victorina Maria
- Vreys Dimitri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1855 , F 184, S 8, H A 2017, I/A 11 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-03
Empresa: JOBOSA SL
Administrador Unico
- Vandebroek Odilia Victorina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1855 , F 184, S 8, H A 2017, I/A 11 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-03
Información de VANDEBROEK ODILIA VICTORINA MARIA
Mostramos los datos de VANDEBROEK ODILIA VICTORINA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VANDEBROEK ODILIA VICTORINA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos