VANDEBROEK ODILIA VICTORINA
Informe ejecutivo de VANDEBROEK ODILIA VICTORINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VANDEBROEK ODILIA VICTORINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOBOSA SL | Administrador Unico | 15/03/2011 | 11/08/2016 |
MAASLAND SL | Administrador Unico | 22/03/2011 | 08/08/2016 |
MAASLAND SL | Socio Unico | 20/12/2011 | 08/08/2016 |
JOBOSA SL | Socio Unico | 15/03/2011 | 12/09/2013 |
VINCULACIONES DE VANDEBROEK ODILIA VICTORINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VANDEBROEK ODILIA VICTORINA
Empresa: MAASLAND SL
Socio Único
- Vandebroek Odilia Victorina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1432 , F 162, S 8, H A 13073, I/A 8 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-03
Empresa: MAASLAND SL
Administrador Unico
- Vandebroek Odilia Victorina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1432 , F 162, S 8, H A 13073, I/A 7 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-03
Empresa: JOBOSA SL
Administrador Unico
- Vandebroek Odilia Victorina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1855 , F 183, S 8, H A 2017, I/A 9 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-03
Empresa: JOBOSA SL
Nuevo Socio Único
- Vandebroek Odilia Victorina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1855 , F 183, S 8, H A 2017, I/A 9 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-03
Información de VANDEBROEK ODILIA VICTORINA
Mostramos los datos de VANDEBROEK ODILIA VICTORINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VANDEBROEK ODILIA VICTORINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos