VANDAMME HUGO RENE
Informe ejecutivo de VANDAMME HUGO RENE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VANDAMME HUGO RENE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CREACION SIGLO 21 SA | Administrador Unico | 11/08/2011 | 29/08/2024 |
VINCULACIONES DE VANDAMME HUGO RENE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VANDAMME HUGO RENE
Empresa: CREACION SIGLO 21 SA
Administrador Unico
- Vandamme Hugo Rene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1397 , F 205, S 8, H TF 13734, I/A 8 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-38
Empresa: CREACION SIGLO 21 SA
Administrador Unico
- Vandamme Hugo Rene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1397 , F 205, S 8, H TF 13734, I/A 7 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-77-38
Empresa: CREACION SIGLO 21 SA
Administrador Unico
- Vandamme Hugo Rene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1397 , F 205, S 8, H TF 13734, I/A 6 (11/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-164-38
Información de VANDAMME HUGO RENE
Mostramos los datos de VANDAMME HUGO RENE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VANDAMME HUGO RENE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos