VAN TUNG MAC
Informe ejecutivo de VAN TUNG MAC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE VAN TUNG MAC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VINALLOP INVESTMENTS SL | Vicepresidente | 22/08/2013 | 03/01/2019 |
VINALLOP INVESTMENTS SL | Consejero | 22/08/2013 | 03/01/2019 |
ALMOSTER INVESTMENTS SL | Vicepresidente | 22/08/2013 | 16/02/2018 |
ALMOSTER INVESTMENTS SL | Consejero | 22/08/2013 | 16/02/2018 |
KENNET INVESTMENTS SL | Vicepresidente | 22/08/2013 | 30/03/2015 |
KENNET INVESTMENTS SL | Consejero | 22/08/2013 | 30/03/2015 |
INMOBILIARIA RIO OMEGA SL | Consejero | 16/01/2014 | 11/02/2015 |
INMOBILIARIA RIO OMEGA SL | Vicepresidente | 19/11/2014 | 11/02/2015 |
INMOBILIARIA RIO OMEGA SL | Presidente | 16/01/2014 | 19/11/2014 |
VINCULACIONES DE VAN TUNG MAC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAN TUNG MAC
Empresa: VINALLOP INVESTMENTS SL
Consejero
- Ferrer Agnone Maria Laura
- Garcia Gassull Rovira Gerard
- Van Tung Mac
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Van Tung Mac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41421 , F 121, S 8, H B 384272, I/A 12 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-7-08
Empresa: ALMOSTER INVESTMENTS SL
Consejero
- Cuesta Albero David
- Garcia Gassull Rovira Gerard
- Van Tung Mac
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Van Tung Mac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41541 , F 108, S 8, H B 388120, I/A 13 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-08
Empresa: KENNET INVESTMENTS SL
Consejero
- Garcia Gassull Rovira Gerard
- Paz Perez Maria Luisa
- Van Tung Mac
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Van Tung Mac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42138 , F 119, S 8, H B 401366, I/A 12 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-65-08
Empresa: INMOBILIARIA RIO OMEGA SL
Consejero
- Van Tung Mac
Vicepresidente
- Van Tung Mac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41808 , F 30, S 8, H B 397652, I/A 12 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-08
Empresa: INMOBILIARIA RIO OMEGA SL
Presidente
Vicepresidente
- Van Tung Mac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41808 , F 30, S 8, H B 397652, I/A 11 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-08
Empresa: INMOBILIARIA RIO OMEGA SL
Presidente
- Van Tung Mac
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41808 , F 30, S 8, H B 397652, I/A 11 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-08
Empresa: INMOBILIARIA RIO OMEGA SL
Consejero
- Van Tung Mac
Presidente
- Van Tung Mac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41808 , F 28, S 8, H B 397652, I/A 7 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-08
Empresa: VINALLOP INVESTMENTS SL
Consejero
- Van Tung Mac
Vicepresidente
- Van Tung Mac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41421 , F 120, S 8, H B 384272, I/A 10 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-08
Empresa: ALMOSTER INVESTMENTS SL
Consejero
- Van Tung Mac
Vicepresidente
- Van Tung Mac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41541 , F 107, S 8, H B 388120, I/A 10 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-08
Empresa: KENNET INVESTMENTS SL
Consejero
- Van Tung Mac
Vicepresidente
- Van Tung Mac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42138 , F 117, S 8, H B 401366, I/A 7 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-08
Información de VAN TUNG MAC
Mostramos los datos de VAN TUNG MAC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAN TUNG MAC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos