VAN NIE KIM RENE
Informe ejecutivo de VAN NIE KIM RENE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VAN NIE KIM RENE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALV4EST TURISMO ADMINISTRADORES FINANZAS SL | Administrador Unico | 03/12/2020 | |
TURISMO ACEITES Y PROMOTORES BENET SL | Administrador Unico | 03/12/2020 |
VINCULACIONES DE VAN NIE KIM RENE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAN NIE KIM RENE
Administrador Unico
- Van Nie Kim Rene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10902, L 8180, F 57, S 8, H V 195413, I/A 1 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-46
Administrador Unico
- Van Nie Kim Rene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10902, L 8180, F 51, S 8, H V 195412, I/A 1 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-46
Empresa: ABSEEU SL
Administrador Unico
- Van Nie Kim Rene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9321, L 6603, F 122, S 8, H V 143582, I/A 5 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-46
Empresa: 44 BED AND BREAKFAST SL
Administrador Unico
- Van Nie Kim Rene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9889, L 7171, F 32, S 8, H V 162768, I/A 3 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-46
Empresa: 44 BED AND BREAKFAST SL
Administrador Unico
- Van Nie Kim Rene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9889, L 7171, F 31, S 8, H V 162768, I/A 1 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-46
Empresa: 44 BED AND BREAKFAST SL
Socio Único
- Van Nie Kim Rene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9889, L 7171, F 31, S 8, H V 162768, I/A 1 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-46
Empresa: ABSEEU SL
Socio Único
- Van Nie Kim Rene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9321, L 6603, F 122, S 8, H V 143582, I/A 4 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-46
Información de VAN NIE KIM RENE
Mostramos los datos de VAN NIE KIM RENE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAN NIE KIM RENE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos