VAN MOOCK-CHAVES GUARDIOLA MERCEDES
Informe ejecutivo de VAN MOOCK-CHAVES GUARDIOLA MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VAN MOOCK-CHAVES GUARDIOLA MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA CANTARERA SA | Administrador Unico | 14/05/2010 |
VINCULACIONES DE VAN MOOCK-CHAVES GUARDIOLA MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAN MOOCK-CHAVES GUARDIOLA MERCEDES
Empresa: LA CANTARERA SA
Administrador Unico
- Van Moock-chaves Guardiola Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1699 , F 172, S 8, H SE 12461, I/A 18 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-41
Empresa: LA CANTARERA SA
Administrador Unico
- Van Moock-chaves Guardiola Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1699 , F 172, S 8, H SE 12461, I/A 17 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-41
Empresa: LA CANTARERA SA
Administrador Unico
- Van Moock-chaves Guardiola Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1699 , F 170, S 8, H SE 12461, I/A 15 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-41
Información de VAN MOOCK-CHAVES GUARDIOLA MERCEDES
Mostramos los datos de VAN MOOCK-CHAVES GUARDIOLA MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAN MOOCK-CHAVES GUARDIOLA MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos