VAN LIESHOUT CASPAR PETRUS JOHANNES
Informe ejecutivo de VAN LIESHOUT CASPAR PETRUS JOHANNES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VAN LIESHOUT CASPAR PETRUS JOHANNES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMPLIFON IBERICA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/07/2024 | |
AMPLIFON IBERICA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/01/2024 | |
AMPLIFON IBERICA SA | Consejero | 22/08/2023 | |
AMPLIFON IBERICA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/02/2023 |
VINCULACIONES DE VAN LIESHOUT CASPAR PETRUS JOHANNES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAN LIESHOUT CASPAR PETRUS JOHANNES
Empresa: AMPLIFON IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Mosconi Niccolo
- Van Lieshout Caspar Petrus Johannes
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 63376, I/A 63 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-50
Empresa: AMPLIFON IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Navarro Francisco
- Fiorani Lorenzo
- Van Lieshout Caspar Petrus Johannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4614 , F 61, S 8, H Z 63376, I/A 57 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-50
Empresa: AMPLIFON IBERICA SA
Consejero
- Van Lieshout Caspar Petrus Johannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4614 , F 57, S 8, H Z 63376, I/A 52 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-164-50
Empresa: AMPLIFON IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Van Lieshout Caspar Petrus Johannes
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4614 , F 53, S 8, H Z 63376, I/A 50 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-50
Información de VAN LIESHOUT CASPAR PETRUS JOHANNES
Mostramos los datos de VAN LIESHOUT CASPAR PETRUS JOHANNES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAN LIESHOUT CASPAR PETRUS JOHANNES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos