VAN LAARHOVEN LILIANE-ROSALIE-FRANCISCUS
Informe ejecutivo de VAN LAARHOVEN LILIANE-ROSALIE-FRANCISCUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VAN LAARHOVEN LILIANE-ROSALIE-FRANCISCUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARQISTYLE TRADING SL | Apoderado Solidario | 11/06/2015 |
VINCULACIONES DE VAN LAARHOVEN LILIANE-ROSALIE-FRANCISCUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAN LAARHOVEN LILIANE-ROSALIE-FRANCISCUS
Empresa: KODE SHOP ALICANTE 2004 SL
Administrador Unico
- Van Laarhoven Liliane-rosalie-franciscus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2817 , F 73, S 8, H A 85623, I/A 6 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-03
Empresa: KODE SHOP ALICANTE 2004 SL
Administrador Unico
- Van Laarhoven Liliane-rosalie-franciscus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2817 , F 73, S 8, H A 85623, I/A 5 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-03
Empresa: ARQISTYLE TRADING SL
Apoderado Solidario
- Leemans Sandrina Maria Alexander
- Van Laarhoven Liliane-rosalie-franciscus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3862 , F 58, S 8, H A 145218, I/A 2 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-113-03
Información de VAN LAARHOVEN LILIANE-ROSALIE-FRANCISCUS
Mostramos los datos de VAN LAARHOVEN LILIANE-ROSALIE-FRANCISCUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAN LAARHOVEN LILIANE-ROSALIE-FRANCISCUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos