VAN KRIMPEN FRANK
Informe ejecutivo de VAN KRIMPEN FRANK
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VAN KRIMPEN FRANK
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUXUS SL | Liquidador | 07/02/2024 | 07/02/2024 |
NED PIRAMIDE SL | Apoderado | 03/04/2017 | 12/11/2020 |
NED PIRAMIDE SL | Socio Unico | 20/08/2014 | 30/03/2015 |
NED PIRAMIDE SL | Administrador Unico | 20/08/2014 | 30/03/2015 |
VINCULACIONES DE VAN KRIMPEN FRANK
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAN KRIMPEN FRANK
Empresa: CONSTRUXUS SL
Liquidador
- Van Krimpen Frank
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5660, L 4567, F 138, S 8, H MA141692, I/A 2 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-29
Empresa: NED PIRAMIDE SL
Apoderado
- Van Krimpen Frank
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5311, L 4218, F 147, S 8, H MA124471, I/A 4 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-29
Empresa: NED PIRAMIDE SL
Apoderado
- Van Krimpen Frank
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5311, L 4218, F 147, S 8, H MA124471, I/A 3 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-29
Empresa: NED PIRAMIDE SL
Administrador Unico
- Van Krimpen Frank
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5311, L 4218, F 146, S 8, H MA124471, I/A 2 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-29
Empresa: NED PIRAMIDE SL
Administrador Unico
- Van Krimpen Frank
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5311, L 4218, F 145, S 8, H MA124471, I/A 1 (20/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-163-29
Empresa: NED PIRAMIDE SL
Socio Único
- Van Krimpen Frank
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5311, L 4218, F 145, S 8, H MA124471, I/A 1 (20/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-163-29
Información de VAN KRIMPEN FRANK
Mostramos los datos de VAN KRIMPEN FRANK que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAN KRIMPEN FRANK, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos