VAN EKERIS EUGENIE
Informe ejecutivo de VAN EKERIS EUGENIE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VAN EKERIS EUGENIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAGOS DEL MONCAYO SL | Administrador Solidario | 20/01/2022 | |
VIÑEDOS Y BODEGAS DE MENDIGORRIA SL | Consejero Delegado | 08/01/2014 | |
VIÑEDOS Y BODEGAS DE MENDIGORRIA SL | Secretario | 05/04/2013 | |
VIÑEDOS Y BODEGAS DE MENDIGORRIA SL | Consejero | 05/04/2013 |
VINCULACIONES DE VAN EKERIS EUGENIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAN EKERIS EUGENIE
Empresa: PAGOS DEL MONCAYO SL
Administrador Solidario
- Van Ekeris Eugenie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3348 , F 31, S 8, H Z 40522, I/A 8 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-50
Empresa: BODEGAS LA CASA DE LUCULO SL
Liquidador Unico
- Van Ekeris Eugenie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082 , F 4, S 8, H NA 21713, I/A 8 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-31
Empresa: BODEGAS LA CASA DE LUCULO SL
Consejero Delegado
- Glaria Yetano Juan Ignacio
- Van Ekeris Eugenie
Consejero
- Geirnaerdt Louis Eduard Marie
- Glaria Yetano Juan Ignacio
- Van Ekeris Eugenie
Liquidador Unico
- Van Ekeris Eugenie
Presidente
Secretario
- Van Ekeris Eugenie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082 , F 4, S 8, H NA 21713, I/A 8 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-31
Empresa: AXIAL GLOBALIZACION DE VINOS SL
Administrador Solidario
- Geirnaerdt Louis Eduard Marie
- Van Ekeris Eugenie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2635 , F 114, S 8, H Z 28464, I/A 8 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-50
Empresa: BODEGAS LA CASA DE LUCULO SL
Consejero Delegado
- Van Ekeris Eugenie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082 , F 4, S 8, H NA 21713, I/A 6 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-31
Empresa: VIÑEDOS Y BODEGAS DE MENDIGORRIA SL
Consejero Delegado
- Van Ekeris Eugenie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1210 , F 92, S 8, H NA 24187, I/A 4 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-31
Empresa: BODEGAS LA CASA DE LUCULO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082 , F 4, S 8, H NA 21713, I/A 5 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-31
Empresa: VIÑEDOS Y BODEGAS DE MENDIGORRIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1210 , F 91, S 8, H NA 24187, I/A 3 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-31
Información de VAN EKERIS EUGENIE
Mostramos los datos de VAN EKERIS EUGENIE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAN EKERIS EUGENIE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos