VAN DULKEN WENDEL MARCOS
Informe ejecutivo de VAN DULKEN WENDEL MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE VAN DULKEN WENDEL MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARLUS HEMP SL | Administrador Solidario | 28/03/2019 | 03/10/2023 |
MAVAWE WORLDWIDE CONSULTING SL | Administrador Unico | 18/02/2019 | 13/05/2021 |
MAVAWE WORLDWIDE CONSULTING SL | Socio Unico | 18/02/2019 | 13/05/2021 |
MAVAWE WORLDWIDE CONSULTING SL | Liquidador | 13/05/2021 | 13/05/2021 |
HICU BROS SL | Administrador Solidario | 03/10/2012 | 12/05/2015 |
VAN DE SL | Consejero | 01/03/2012 | 15/11/2012 |
VINCULACIONES DE VAN DULKEN WENDEL MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAN DULKEN WENDEL MARCOS
Empresa: MARLUS HEMP SL
Administrador Solidario
- Garcia Bergas Fernandez Luis
- Van Dulken Wendel Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38970 , F 93, S 8, H M 692499, I/A 2 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-28
Empresa: MAVAWE WORLDWIDE CONSULTING SL
Liquidador
- Van Dulken Wendel Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5812, L 4719, F 72, S 8, H MA149338, I/A 2 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-29
Empresa: MAVAWE WORLDWIDE CONSULTING SL
Administrador Unico
- Van Dulken Wendel Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5812, L 4719, F 72, S 8, H MA149338, I/A 2 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-29
Empresa: MARLUS HEMP SL
Administrador Solidario
- Garcia Bergas Fernandez Luis
- Van Dulken Wendel Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38970 , F 91, S 8, H M 692499, I/A 1 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-28
Empresa: MAVAWE WORLDWIDE CONSULTING SL
Administrador Unico
- Van Dulken Wendel Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5812, L 4719, F 70, S 8, H MA149338, I/A 1 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-29
Empresa: MAVAWE WORLDWIDE CONSULTING SL
Socio Único
- Van Dulken Wendel Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5812, L 4719, F 70, S 8, H MA149338, I/A 1 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-29
Empresa: HICU BROS SL
Administrador Solidario
- Van Dulken Wendel Ana
- Van Dulken Wendel Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5055, L 3962, F 135, S 8, H MA115213, I/A 3 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-29
Empresa: VAN DE SL
Consejero
- Van Dulken Wendel Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1710, L 623, F 143, S 8, H MA 21787, I/A 11 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-29
Empresa: HICU BROS SL
Administrador Solidario
- Van Dulken Wendel Ana
- Van Dulken Wendel Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5055, L 3962, F 131, S 8, H MA115213, I/A 1 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-29
Empresa: VAN DE SL
Consejero Delegado
Consejero
- PIDETO SL
- Van Dulken Jimenez Lopera Lucia
- Van Dulken Jimenez Lopera Maria Pilar
- Van Dulken Wendel Marcos
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1710, L 623, F 143, S 8, H MA 21787, I/A 10 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-29
Información de VAN DULKEN WENDEL MARCOS
Mostramos los datos de VAN DULKEN WENDEL MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAN DULKEN WENDEL MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos