VAN DER LOOIJ MARC JOHANNES
Informe ejecutivo de VAN DER LOOIJ MARC JOHANNES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VAN DER LOOIJ MARC JOHANNES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TUBOS NEUPEX SA | Apoderado | 28/06/2024 | |
TERMOCONCEPT SL | Apoderado | 11/06/2024 | |
POLYTHERM SISTEMAS SA | Apoderado Solidario | 07/06/2024 | |
TERMOCONCEPT SL | Consejero | 25/01/2022 | |
TUBOS NEUPEX SA | Consejero | 19/01/2022 | |
POLYTHERM SISTEMAS SA | Consejero | 07/01/2022 |
VINCULACIONES DE VAN DER LOOIJ MARC JOHANNES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAN DER LOOIJ MARC JOHANNES
Empresa: TUBOS NEUPEX SA
Apoderado
- Van Der Looij Marc Johannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GU 3244, I/A 17 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-130-19
Empresa: TERMOCONCEPT SL
Apoderado
- Van Der Looij Marc Johannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 12788, I/A 21 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-28
Empresa: POLYTHERM SISTEMAS SA
Apoderado Solidario
- Van Der Looij Marc Johannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 96386, I/A 38 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-28
Empresa: TERMOCONCEPT SL
Consejero Delegado
Consejero
- Allied Hydronics Ip B.V
- Lopez Duvernell Miguel
- Van Der Looij Marc Johannes
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9265 , F 212, S 8, H M 12788, I/A 14 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-28
Empresa: TUBOS NEUPEX SA
Consejero Delegado
Consejero
- Allied Hydronics Ip Bv
- Lopez Duvernell Miguel
- Van Der Looij Marc Johannes
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 514 , F 82, S 8, H GU 3244, I/A 9 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-19
Empresa: POLYTHERM SISTEMAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Allied Hydronics Ip B.V
- Lopez Duvernell Miguel
- Van Der Looij Marc Johannes
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5891 , F 89, S 8, H M 96386, I/A 31 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-28
Información de VAN DER LOOIJ MARC JOHANNES
Mostramos los datos de VAN DER LOOIJ MARC JOHANNES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAN DER LOOIJ MARC JOHANNES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos