VAN DEN BROECK RONNY JOZEF
Informe ejecutivo de VAN DEN BROECK RONNY JOZEF
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VAN DEN BROECK RONNY JOZEF
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTOS PLATINO SL | Socio Unico | 16/03/2017 | |
PROYECTOS PLATINO SL | Administrador Unico | 16/03/2017 |
VINCULACIONES DE VAN DEN BROECK RONNY JOZEF
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAN DEN BROECK RONNY JOZEF
Empresa: PROYECTOS PLATINO SL
Administrador Unico
- Van Den Broeck Ronny Jozef
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2700 , F 88, S 8, H PM 80979, I/A 1 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-07
Empresa: PROYECTOS PLATINO SL
Socio Único
- Van Den Broeck Ronny Jozef
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2700 , F 88, S 8, H PM 80979, I/A 1 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-07
Empresa: TOT SPORTS TRADING SL
Administrador Solidario
- Van Den Broeck Luc August Maria
- Van Den Broeck Paul Denis
- Van Den Broeck Ronny Jozef
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2231 , F 182, S 8, H PM 55945, I/A 3 (05/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-07
Empresa: TOT SPORTS TRADING SA
Administrador Solidario
- Van Den Broeck Luc August Maria
- Van Den Broeck Paul Denis
- Van Den Broeck Ronny Jozef
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2231 , F 180, S 8, H PM 55945, I/A 2 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-07
Información de VAN DEN BROECK RONNY JOZEF
Mostramos los datos de VAN DEN BROECK RONNY JOZEF que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAN DEN BROECK RONNY JOZEF, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos