VAN DE WALLE HAITZ MANUEL
Informe ejecutivo de VAN DE WALLE HAITZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE VAN DE WALLE HAITZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERNES INVESTMENT SL | Consejero | 26/06/2013 | 16/07/2021 |
ERNES INVESTMENT SL | Consejero | 16/07/2019 | 16/07/2021 |
BANCA MARCH SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/07/2019 | |
BANCA MARCH SA | Apoderado Mancomunado | 16/07/2019 | |
BANCA MARCH SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/04/2009 | 16/07/2019 |
BANCA MARCH SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/07/2014 | 16/07/2019 |
UBS BANK SA | Apoderado Mancomunado | 15/06/2009 | |
AVALO CARTERA SICAV | Consejero | 12/05/2009 | |
HASMINE INVESTMENT SICAV | Consejero | 02/04/2009 |
VINCULACIONES DE VAN DE WALLE HAITZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAN DE WALLE HAITZ MANUEL
Empresa: ERNES INVESTMENT SICAV
Consejero
- Van De Walle Haitz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42723 , F 43, S 8, H B 257128, I/A 23 (16/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-08
Empresa: ERNES INVESTMENT SICAV
Consejero
- Cabanas Doural Francisco
- De Pedro Andres Andres
- Van De Walle Haitz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42723 , F 43, S 8, H B 257128, I/A 21 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-08
Empresa: BANCA MARCH SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alapont Millet Rafael
- Alapont Millet Rafael
- Alonso Quintana Minerva Victoria
- Caldentey Gomila Margarita
- Cheza Oyarzabal Estefania
- Diaz Fernandez Paula
- Fillat Lopez Sergio
- Fillat Lopez Sergio
- Gandia Balaguer Maria Nieves
- Gandia Balaguer Maria Nieves
- Garcia Del Moral Betzen Francisco Javier
- Garcia Leon Maria Dolores
- Garcia Serrano Alejandro
- Jerez Guillen David
- Leiva Garcia Antonio
- Leiva Garcia Antonio
- Lopez Rossello Ignacio
- Lopez Rossello Ignacio
- Mallafre Vilalta Jordi
- Marti Grimalt Jose
- Marti Grimalt Jose
- Molins Domingo Casimiro
- Ponsirenas Moreno Josep
- Ponsirenas Moreno Josep
- Ponsirenas Moreno Josep
- Rodriguez Cidoncha Ana Maria
- Saborit Marti Jose Carlos
- Saborit Marti Jose Carlos
- Saborit Marti Jose Carlos
- Van De Walle Haitz Manuel
- Van De Walle Haitz Manuel
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2765 , F 64, S 8, H PM 644, I/A 2997 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-07
Empresa: BANCA MARCH SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Van De Walle Haitz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2532 , F 49, S 8, H PM 644, I/A 2558 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-07
Empresa: ERNES INVESTMENT SICAV
Consejero
- Buñesch Navarro Angel
- Cabanas Doural Francisco
- De Pedro Andres Andres
- Oliver Puertolas Jose Angel
- Van De Walle Haitz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42723 , F 41, S 8, H B 257128, I/A 15 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-08
Empresa: UBS BANK SA
Apoderado Mancomunado
- Corbi Caro Jose Vicente
- De Roda Garcia Elena
- Del Portillo Alcantara Jose
- Diaz Guerra Perez Manuel
- Domingo Romero Francisco Javier
- Dominguez Contreras Ricardo
- Fernandez Lorca Myriam
- Gonzalez Navarro Joaquin Avelino
- Granado Gil Juan Antonio
- Iborra Navarro Joaquin
- Lafita Medir Vidal
- Magdalena Peiro Ricardo
- Martin Bernal Cesar
- Morales Martin Jose Miguel
- Morales Sanchez Ana
- Sancho Cerda Maria Dolores
- Van De Walle Haitz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25601 , F 103, S 8, H M 237892, I/A 134 (15/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-118-28
Empresa: BRISEIDA DIVERSIFICADA SICAV
Consejero
- Van De Walle Haitz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23132 , F 141, S 8, H M 253854, I/A 16 (12/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-96-28
Empresa: BANCA MARCH SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Van De Walle Haitz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1678 , F 166, S 8, H PM 644, I/A 2255 (28/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-86-07
Empresa: HASMINE INVESTMENT SICAV
Consejero
- Van De Walle Haitz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18860 , F 119, S 8, H M 329029, I/A 12 (02/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-28
Información de VAN DE WALLE HAITZ MANUEL
Mostramos los datos de VAN DE WALLE HAITZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAN DE WALLE HAITZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos