VAN DE BILT SASCHA STANISLAUS ANNIE
Informe ejecutivo de VAN DE BILT SASCHA STANISLAUS ANNIE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VAN DE BILT SASCHA STANISLAUS ANNIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEEEZE MARBELLA SL | Administrador Solidario | 11/03/2021 | |
JUSTRENT MARBELLA SL | Socio Unico | 29/08/2018 | |
JUSTRENT MARBELLA SL | Administrador Unico | 29/08/2018 | |
VAN DE BILT LIVING SL | Administrador Unico | 17/10/2016 |
VINCULACIONES DE VAN DE BILT SASCHA STANISLAUS ANNIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAN DE BILT SASCHA STANISLAUS ANNIE
Empresa: SEEEZE MARBELLA SL
Administrador Solidario
- Latta Gijs
- Van De Bilt Sascha Stanislaus Annie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6015, L 4922, F 168, S 8, H MA159731, I/A 1 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-29
Empresa: JUSTRENT MARBELLA SL
Administrador Unico
- Van De Bilt Sascha Stanislaus Annie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5563, L 4470, F 49, S 8, H MA136637, I/A 2 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-29
Empresa: JUSTRENT MARBELLA SL
Administrador Solidario
- Hulgaard Nikolaj Brems
- Van De Bilt Sascha Stanislaus Annie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5563, L 4470, F 49, S 8, H MA136637, I/A 2 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-29
Empresa: JUSTRENT MARBELLA SL
Socio Único
- Van De Bilt Sascha Stanislaus Annie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5563, L 4470, F 49, S 8, H MA136637, I/A 2 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-29
Empresa: JUSTRENT MARBELLA SL
Administrador Solidario
- Hulgaard Nikolaj Brems
- Van De Bilt Sascha Stanislaus Annie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5563, L 4470, F 48, S 8, H MA136637, I/A 1 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-217-29
Empresa: VAN DE BILT LIVING SL
Administrador Unico
- Van De Bilt Sascha Stanislaus Annie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5557, L 4464, F 126, S 8, H MA136366, I/A 1 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-29
Información de VAN DE BILT SASCHA STANISLAUS ANNIE
Mostramos los datos de VAN DE BILT SASCHA STANISLAUS ANNIE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAN DE BILT SASCHA STANISLAUS ANNIE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos