VAN COSTENOBEL CHARLES
Informe ejecutivo de VAN COSTENOBEL CHARLES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VAN COSTENOBEL CHARLES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OKHA OMNI NETWORKS SL | Representante | 10/11/2009 | 05/07/2010 |
ASOMATV MULTIMEDIA SL | Representante | 07/01/2010 | 08/06/2010 |
VINCULACIONES DE VAN COSTENOBEL CHARLES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAN COSTENOBEL CHARLES
Empresa: OKHA OMNI NETWORKS SL
Representante
- Van Costenobel Charles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24075 , F 28, S 8, H M 432520, I/A 8 (05/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-134-28
Empresa: ASOMATV MULTIMEDIA SL
Representante
- Van Costenobel Charles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24540 , F 57, S 8, H M 441604, I/A 7 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-28
Empresa: ASOMATV MULTIMEDIA SL
Representante
- Van Costenobel Charles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24540 , F 56, S 8, H M 441604, I/A 5 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-11-28
Empresa: OKHA OMNI NETWORKS SL
Representante
- Van Costenobel Charles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24075 , F 28, S 8, H M 432520, I/A 7 (10/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-28
Información de VAN COSTENOBEL CHARLES
Mostramos los datos de VAN COSTENOBEL CHARLES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAN COSTENOBEL CHARLES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos