VAN BOESSCHOTEN JOHANNES
Informe ejecutivo de VAN BOESSCHOTEN JOHANNES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VAN BOESSCHOTEN JOHANNES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOSAL ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 09/08/2013 | 31/10/2019 |
BOSAL ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 09/08/2013 | 31/10/2019 |
BOSAL INDUSTRIAL ZARAGOZA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/01/2012 | 19/10/2017 |
BOSAL ESPAÑA SA | Apoderado | 09/08/2013 |
VINCULACIONES DE VAN BOESSCHOTEN JOHANNES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAN BOESSCHOTEN JOHANNES
Empresa: BOSAL INDUSTRIAL ZARAGOZA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Goudriaan Adrianus Louwerens
- Van Boesschoten Johannes
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3882 , F 21, S 8, H Z 2172, I/A 52 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-205-50
Empresa: BOSAL ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Casas Cantero Benito
- Casas Cantero Benito
- Casas Cantero Benito
- Correcher Brotons Juan Vicente
- Correcher Brotons Juan Vicente
- Correcher Brotons Juan Vicente
- Gil Schulze Raul
- Gil Schulze Raul
- Gil Schulze Raul
- Gil Schulze Raul
- Goudriaan Adrianus Louwerens
- Goudriaan Adrianus Louwerens
- Goudriaan Adrianus Louwerens
- Van Boesschoten Johannes
- Van Boesschoten Johannes
- Van Boesschoten Johannes
- Vidal Lluesma Eusebio Miguel
- Vidal Lluesma Eusebio Miguel
- Vidal Lluesma Eusebio Miguel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4955, L 2263, F 8, S 8, H V 23928, I/A 55 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-46
Empresa: BOSAL ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4955, L 2263, F 8, S 8, H V 23928, I/A 55 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-46
Empresa: BOSAL INDUSTRIAL ZARAGOZA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Casas Cantero Benito
- Goudriaan Adrianus Louwerens
- Van Boesschoten Johannes
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3882 , F 18, S 8, H Z 2172, I/A 47 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-50
Información de VAN BOESSCHOTEN JOHANNES
Mostramos los datos de VAN BOESSCHOTEN JOHANNES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAN BOESSCHOTEN JOHANNES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos