VALVERDE ANDREU JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de VALVERDE ANDREU JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE VALVERDE ANDREU JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXALTA SA | Liquidador | 17/12/2014 | 17/12/2014 |
EXALTA SA | Administrador Unico | 09/03/2009 | 17/12/2014 |
FOMENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD HUMANA SL | Administrador Solidario | 28/01/2011 | 28/05/2013 |
DIPLO-SPIN SL | Administrador Unico | 29/01/2009 | 21/02/2012 |
PROCESS INTEGRAL DEVELOPMENT ENG&TECH SL | Representante | 29/01/2009 | 21/02/2012 |
FOMENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD HUMANA SL | Administrador Unico | 28/01/2011 | |
EXALTA SA | Presidente | 09/03/2009 | |
EXALTA SA | Consejero | 09/03/2009 |
VINCULACIONES DE VALVERDE ANDREU JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALVERDE ANDREU JUAN ANTONIO
Empresa: EXALTA SA
Liquidador
- Valverde Andreu Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21188 , F 53, S 8, H M 376255, I/A 4 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-28
Empresa: EXALTA SA
Administrador Unico
- Valverde Andreu Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21188 , F 53, S 8, H M 376255, I/A 4 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-28
Administrador Solidario
- Garcia Fernandez Maria Del Pilar
- Valverde Andreu Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21060 , F 73, S 8, H M 373695, I/A 4 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-105-28
Administrador Unico
Representante
- Valverde Andreu Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18658 , F 8, S 8, H M 324740, I/A 8 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-28
Empresa: DIPLO-SPIN SL
Administrador Unico
- Valverde Andreu Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20222 , F 70, S 8, H M 357274, I/A 4 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-28
Administrador Solidario
- Garcia Fernandez Maria Del Pilar
- Valverde Andreu Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21060 , F 73, S 8, H M 373695, I/A 3 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-27-28
Administrador Unico
- Valverde Andreu Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21060 , F 73, S 8, H M 373695, I/A 3 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-27-28
Empresa: EXALTA SA
Administrador Unico
- Valverde Andreu Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21188 , F 53, S 8, H M 376255, I/A 3 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-28
Empresa: EXALTA SA
Consejero
- Garcia Fernandez Maria Del Pilar
- Ortiz Vivanco Barrero Javier
- Valverde Andreu Juan Antonio
Presidente
- Valverde Andreu Juan Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21188 , F 53, S 8, H M 376255, I/A 3 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-28
Administrador Unico
Representante
- Valverde Andreu Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18658 , F 8, S 8, H M 324740, I/A 7 (29/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-26-28
VER MAS ACTOS
Información de VALVERDE ANDREU JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de VALVERDE ANDREU JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALVERDE ANDREU JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos