VALVERDE ACEVEDO JESICA
Informe ejecutivo de VALVERDE ACEVEDO JESICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VALVERDE ACEVEDO JESICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENUTROF LIFE SL | Socio Unico | 09/07/2015 | 22/12/2023 |
PROMOCIONES HISPANAS 2020 SL | Administrador Unico | 25/05/2017 | 14/11/2019 |
ENUTROF LIFE SL | Administrador Unico | 09/07/2015 | 23/09/2019 |
REAL CLUB PADEL MARBELLA SL | Administrador Unico | 13/08/2013 | 23/09/2019 |
VINCULACIONES DE VALVERDE ACEVEDO JESICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALVERDE ACEVEDO JESICA
Empresa: PROMOCIONES HISPANAS 2020 SL
Administrador Unico
- Valverde Acevedo Jesica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5184, L 4091, F 75, S 8, H MA119880, I/A 5 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-29
Empresa: ENUTROF LIFE SL
Administrador Unico
- Valverde Acevedo Jesica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5419, L 4326, F 106, S 8, H MA129218, I/A 3 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-29
Empresa: REAL CLUB PADEL MARBELLA SL
Administrador Unico
- Valverde Acevedo Jesica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4542, L 3451, F 148, S 8, H MA 98190, I/A 5 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-29
Empresa: PROMOCIONES HISPANAS 2020 SL
Administrador Unico
- Valverde Acevedo Jesica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5184, L 4091, F 75, S 8, H MA119880, I/A 3 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-29
Empresa: ENUTROF LIFE SL
Administrador Unico
- Valverde Acevedo Jesica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5419, L 4326, F 103, S 8, H MA129218, I/A 1 (09/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-29
Empresa: ENUTROF LIFE SL
Socio Único
- Valverde Acevedo Jesica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5419, L 4326, F 103, S 8, H MA129218, I/A 1 (09/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-29
Empresa: REAL CLUB PADEL MARBELLA SL
Administrador Unico
- Valverde Acevedo Jesica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4542, L 3451, F 147, S 8, H MA 98190, I/A 3 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-29
Información de VALVERDE ACEVEDO JESICA
Mostramos los datos de VALVERDE ACEVEDO JESICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALVERDE ACEVEDO JESICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos