VALTUEÑA GRACIA FERNANDO
Informe ejecutivo de VALTUEÑA GRACIA FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VALTUEÑA GRACIA FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POOL-TERMIA SL | Administrador Solidario | 08/05/2023 | |
THERMAE PROYECTOS INTEGRALES SL | Administrador Unico | 03/07/2018 |
VINCULACIONES DE VALTUEÑA GRACIA FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALTUEÑA GRACIA FERNANDO
Empresa: POOL-TERMIA SL
Administrador Solidario
- Moya Panadero Juan Pedro
- Valtueña Gracia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1609, L 1171, F 178, S 8, H CS 34961, I/A 10 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-12
Empresa: POOL-TERMIA SL
Administrador Unico
- Valtueña Gracia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1609, L 1171, F 178, S 8, H CS 34961, I/A 9 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-12
Empresa: POOL-TERMIA SL
Administrador Unico
- Valtueña Gracia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1609, L 1171, F 178, S 8, H CS 34961, I/A 6 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-12
Empresa: THERMAE PROYECTOS INTEGRALES SL
Administrador Unico
- Valtueña Gracia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 701, L 268, F 73, S 8, H CS 7358, I/A 10 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-12
Empresa: INSTALACIONES CASVAL SL
Administrador Solidario
- Valtueña Gracia Fernando
- Valtueña Gracia Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 716, L 283, F 51, S 8, H CS 7754, I/A 5 (01/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-235-12
Información de VALTUEÑA GRACIA FERNANDO
Mostramos los datos de VALTUEÑA GRACIA FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALTUEÑA GRACIA FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos