VALTIERRA ALFONSEL LUIS
Informe ejecutivo de VALTIERRA ALFONSEL LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VALTIERRA ALFONSEL LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VEHICULOS GETAFE SL | Administrador Unico | 11/09/2017 | |
PAPEL Y MOTOR GETAFE SL | Administrador Unico | 11/11/2015 | |
TRANSGETAFE SL | Administrador Unico | 18/08/2010 | |
DIMENSION 2005 INVERSIONES SL | Administrador Unico | 08/04/2010 | |
RETRACTILADOS Y MANIPULADOS JUCAR SL | Socio Unico | 13/07/2009 | |
RETRACTILADOS Y MANIPULADOS JUCAR SL | Administrador Unico | 13/07/2009 |
VINCULACIONES DE VALTIERRA ALFONSEL LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALTIERRA ALFONSEL LUIS
Empresa: VEHICULOS GETAFE SL
Administrador Unico
- Valtierra Alfonsel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36331 , F 118, S 8, H M 652718, I/A 1 (11/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-178-28
Empresa: PAPEL Y MOTOR GETAFE SL
Administrador Unico
- Valtierra Alfonsel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34035 , F 1, S 8, H M 612388, I/A 1 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-28
Empresa: TRANSGETAFE SL
Administrador Unico
- Valtierra Alfonsel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1339 , F 104, S 8, H M 25048, I/A 3 (18/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-176-28
Empresa: DIMENSION 2005 INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Valtierra Alfonsel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21230 , F 29, S 8, H M 377090, I/A 3 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-73-28
Empresa: RETRACTILADOS Y MANIPULADOS JUCAR SL
Administrador Unico
- Valtierra Alfonsel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11993 , F 161, S 8, H M 188641, I/A 6 (13/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-139-28
Empresa: RETRACTILADOS Y MANIPULADOS JUCAR SL
Socio Único
- Valtierra Alfonsel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11993 , F 161, S 8, H M 188641, I/A 6 (13/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-139-28
Información de VALTIERRA ALFONSEL LUIS
Mostramos los datos de VALTIERRA ALFONSEL LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALTIERRA ALFONSEL LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos