VALORIA ESCALONA JESUS MARIA
Informe ejecutivo de VALORIA ESCALONA JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VALORIA ESCALONA JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEST LIFE SL | Administrador Mancomunado | 28/10/2020 | |
VILLA EUGENIA SL | Administrador Solidario | 31/05/2017 | |
BEST LIFE SL | Apoderado Solidario | 24/12/2013 |
VINCULACIONES DE VALORIA ESCALONA JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALORIA ESCALONA JESUS MARIA
Empresa: BEST LIFE SL
Administrador Mancomunado
- Valoria Escalona Ignacio
- Valoria Escalona Jesus Maria
- Valoria Escalona Maria Iciar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2432 , F 53, S 8, H SS 31535, I/A 4 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-20
Empresa: VILLA EUGENIA SL
Administrador Solidario
- Garcia Cervera Marina Josette
- Valoria Escalona Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2801 , F 175, S 8, H SS 39751, I/A 1 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-20
Empresa: BEST LIFE SL
Apoderado Solidario
- Valoria Escalona Jesus Maria
- Valoria Escalona Maria Iciar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2432 , F 52, S 8, H SS 31535, I/A 3 (24/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-20
Información de VALORIA ESCALONA JESUS MARIA
Mostramos los datos de VALORIA ESCALONA JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALORIA ESCALONA JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos