VALOR GARCIA ANA
Informe ejecutivo de VALOR GARCIA ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VALOR GARCIA ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVON COSMETICS SA | Apoderado | 23/09/2021 | |
VEGENDRE SL | Secretario No Consejero | 04/03/2014 | |
VEGENDRE SL | Apoderado Solidario | 04/03/2014 |
VINCULACIONES DE VALOR GARCIA ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALOR GARCIA ANA
Empresa: AVON COSMETICS SA
Apoderado
- Barrera Gallego Luis
- Cera Mathis Marta
- Cera Mathis Marta
- Cera Mathis Marta
- Feliu Arquiola Pablo
- Feliu Arquiola Pablo
- Feliu Arquiola Pablo
- Guil Rivera Pablo
- Guil Rivera Pablo
- Lecocq Mathieu Julien
- Lecocq Mathieu Julien
- Lecocq Mathieu Julien
- Martin Garcia Gema
- Pascual Lopez Ana Isabel
- Pascual Lopez Ana Isabel
- Pascual Lopez Ana Isabel
- Solana Hernandez-sampelayo Ana
- Solana Hernandez-sampelayo Ana
- Solana Hernandez-sampelayo Ana
- Solana Hernandez-sampelayo Ana
- Valor Garcia Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37257 , F 189, S 8, H M 37447, I/A 187 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-28
Empresa: AVON COSMETICS SA
Apoderado
- Mirandola Alessandro
- Valor Garcia Ana
- Valor Garcia Ana
- Valor Garcia Ana
- Valor Garcia Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37257 , F 186, S 8, H M 37447, I/A 184 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-28
Empresa: AVON COSMETICS SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Valor Garcia Ana
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37257 , F 186, S 8, H M 37447, I/A 184 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-28
Empresa: AVON COSMETICS SA
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Valor Garcia Ana
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37257 , F 181, S 8, H M 37447, I/A 179 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-28
Empresa: AVON COSMETICS SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Valor Garcia Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37257 , F 181, S 8, H M 37447, I/A 179 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-28
Empresa: AVON COSMETICS SA
Vicesecretario No Consejero
- Valor Garcia Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37257 , F 178, S 8, H M 37447, I/A 174 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-28
Empresa: AVON COSMETICS SA
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10079 , F 223, S 8, H M 37447, I/A 169 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-28
Empresa: AVON COSMETICS SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Valor Garcia Ana
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10079 , F 223, S 8, H M 37447, I/A 169 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-28
Empresa: VEGENDRE SL
Apoderado Solidario
- Valor Garcia Ana
- Valor Garcia Maria Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13239 , F 164, S 8, H M 214407, I/A 3 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-28
Empresa: VEGENDRE SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Valor Garcia Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13239 , F 163, S 8, H M 214407, I/A 2 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-28
VER MAS ACTOS
Información de VALOR GARCIA ANA
Mostramos los datos de VALOR GARCIA ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALOR GARCIA ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos