VALON MUR JOSE MARIA
Informe ejecutivo de VALON MUR JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VALON MUR JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THE LEDGER MANAGEMENT CORPORATION SL | Secretario No Consejero | 20/07/2015 |
VINCULACIONES DE VALON MUR JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALON MUR JOSE MARIA
Empresa: ARDESIA DESIGN BARCELONA SL
Liquidador
- Valon Mur Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46539 , F 91, S 8, H B 523228, I/A 3 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-08
Empresa: ARDESIA DESIGN BARCELONA SL
Administrador Unico
- Valon Mur Jose Maria
Liquidador
- Valon Mur Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46539 , F 91, S 8, H B 523228, I/A 3 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-08
Empresa: GURSKY SERVICIOS LINES SL
Administrador Unico
- Valon Mur Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46539 , F 91, S 8, H B 523228, I/A 2 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-08
Empresa: THE LEDGER MANAGEMENT CORPORATION SL
Secretario No Consejero
- Valon Mur Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44014 , F 25, S 8, H B 444503, I/A 4 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-08
Información de VALON MUR JOSE MARIA
Mostramos los datos de VALON MUR JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALON MUR JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos