VALMISA PORRIÑO ELISA
Informe ejecutivo de VALMISA PORRIÑO ELISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VALMISA PORRIÑO ELISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARTCAPITALGROUP2020 SL | Socio Unico | 05/02/2020 | |
LESBIJOUXDELACASTAFIORE SL | Apoderado | 25/07/2019 |
VINCULACIONES DE VALMISA PORRIÑO ELISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALMISA PORRIÑO ELISA
Empresa: ARTCAPITALGROUP2020 SL
Administrador Unico
- Valmisa Porriño Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3186 , F 208, S 8, H T 55353, I/A 3 (21/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-43
Empresa: ARTCAPITALGROUP2020 SL
Administrador Unico
- Valmisa Porriño Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3186 , F 201, S 8, H T 55353, I/A 1 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-43
Empresa: ARTCAPITALGROUP2020 SL
Socio Único
- Valmisa Porriño Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3186 , F 201, S 8, H T 55353, I/A 1 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-43
Empresa: LESBIJOUXDELACASTAFIORE SL
Apoderado
- Valmisa Porriño Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3115 , F 86, S 8, H T 53745, I/A 6 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-147-43
Empresa: LESBIJOUXDELACASTAFIORE SL
Administrador Unico
- Valmisa Porriño Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3115 , F 85, S 8, H T 53745, I/A 4 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-43
Empresa: LESBIJOUXDELACASTAFIORE SL
Administrador Unico
- Valmisa Porriño Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3115 , F 83, S 8, H T 53745, I/A 1 (24/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-43
Empresa: LESBIJOUXDELACASTAFIORE SL
Socio Único
- Valmisa Porriño Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3115 , F 83, S 8, H T 53745, I/A 1 (24/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-43
Información de VALMISA PORRIÑO ELISA
Mostramos los datos de VALMISA PORRIÑO ELISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALMISA PORRIÑO ELISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos