VALLVE ROIG NURIA
Informe ejecutivo de VALLVE ROIG NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VALLVE ROIG NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CREATIONS SUPPLIERS SL | Administrador Unico | 23/02/2017 | 24/04/2017 |
WOLFRAM SA | Presidente | 04/02/2009 | 13/02/2009 |
WOLFRAM SA | Consejero | 13/02/2009 |
VINCULACIONES DE VALLVE ROIG NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALLVE ROIG NURIA
Empresa: CREATIONS SUPPLIERS SL
Administrador Unico
- Vallve Roig Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35559 , F 207, S 8, H M 639113, I/A 3 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-28
Empresa: CREATIONS SUPPLIERS SL
Administrador Unico
- Vallve Roig Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35559 , F 206, S 8, H M 639113, I/A 2 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-28
Empresa: WOLFRAM SA
Consejero
- Aguado Perez Enrique
- Fritschi Pfiffner Rita
- Vallve Roig Jordi
- Vallve Roig Nuria
Presidente
- Vallve Roig Nuria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1117 , F 68, S 8, H M 21242, I/A 25 (13/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-37-28
Empresa: WOLFRAM SA
Presidente
- Vallve Roig Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1117 , F 68, S 8, H M 21242, I/A 24 (04/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-30-28
Información de VALLVE ROIG NURIA
Mostramos los datos de VALLVE ROIG NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALLVE ROIG NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos