VALLVE GRANADOS FRANCESC
Informe ejecutivo de VALLVE GRANADOS FRANCESC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VALLVE GRANADOS FRANCESC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS SCC | Apoderado | 13/12/2011 | 15/05/2014 |
CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS SCC | Apoderado | 02/02/2009 | 01/02/2011 |
VINCULACIONES DE VALLVE GRANADOS FRANCESC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALLVE GRANADOS FRANCESC
Apoderado
- Vallve Granados Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44288 , F 41, S 8, H B 25121, I/A 379 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-08
Apoderado
- Perez Guerra Manuel
- Vallve Granados Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42658 , F 22, S 8, H B 25121, I/A 319 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-08
Apoderado
- Ramirez Fuentes Montserrat
- Vallve Granados Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41394 , F 34, S 8, H B 25121, I/A 303 (01/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-08
Apoderado
- Vallve Granados Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21606 , F 225, S 8, H B 25121, I/A 257 (02/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-29-08
Información de VALLVE GRANADOS FRANCESC
Mostramos los datos de VALLVE GRANADOS FRANCESC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALLVE GRANADOS FRANCESC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos