VALLS SELGA MARIA ASSUMPCIO
Informe ejecutivo de VALLS SELGA MARIA ASSUMPCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VALLS SELGA MARIA ASSUMPCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALLS HERMANOS SL | Administrador Mancomunado | 07/09/2023 | |
JOPALVA INVERSIONES SL | Administrador Mancomunado | 21/11/2019 | |
JOPALVA INVERSIONES SL | Apoderado Solidario | 01/09/2015 | |
JOPALVA INVERSIONES SL | Administrador Mancomunado | 12/08/2015 |
VINCULACIONES DE VALLS SELGA MARIA ASSUMPCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALLS SELGA MARIA ASSUMPCIO
Empresa: VALLS HERMANOS SL
Administrador Mancomunado
- Valls Cucurella Antoni
- Valls Selga Maria Assumpcio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38401 , F 50, S 8, H B 32260, I/A 32 (07/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-08
Empresa: JOPALVA INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- Valls Selga Josep
- Valls Selga Maria Assumpcio
- Valls Selga Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41720 , F 49, S 8, H B 394516, I/A 5 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-08
Empresa: JOPALVA INVERSIONES SL
Apoderado Solidario
- Valls Selga Maria Assumpcio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41720 , F 48, S 8, H B 394516, I/A 4 (01/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-08
Empresa: JOPALVA INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- Valls Selga Josep
- Valls Selga Maria Assumpcio
- Valls Selga Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41720 , F 45, S 8, H B 394516, I/A 3 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-08
Información de VALLS SELGA MARIA ASSUMPCIO
Mostramos los datos de VALLS SELGA MARIA ASSUMPCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALLS SELGA MARIA ASSUMPCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos