VALLS MARTINEZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de VALLS MARTINEZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VALLS MARTINEZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FININVEST ULTRAMAR SA | Apoderado Solidario | 04/02/2019 | |
MARFINVEST SA | Apoderado Solidario | 06/11/2013 | |
GESTION EMPRESARIAL Y CONSULTING SA | Administrador Unico | 30/07/2013 |
VINCULACIONES DE VALLS MARTINEZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALLS MARTINEZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: GESTION EMPRESARIAL Y CONSULTING SA
Administrador Unico
- Valls Martinez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1579 , F 188, S 8, H A 20423, I/A 13 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-03
Empresa: FININVEST ULTRAMAR SA
Apoderado Solidario
- Valls Martinez Maria Del Carmen
- Valls Martinez Vicente Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4025 , F 31, S 8, H A 154425, I/A 5 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-03
Empresa: GESTION EMPRESARIAL Y CONSULTING SA
Administrador Unico
- Valls Martinez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1579 , F 187, S 8, H A 20423, I/A 10 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-03
Empresa: MARFINVEST SA
Apoderado Solidario
- Valls Martinez Maria Del Carmen
- Valls Martinez Vicente L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28113 , F 40, S 8, H M 38228, I/A 19 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-28
Empresa: GESTION EMPRESARIAL Y CONSULTING SA
Administrador Unico
- Valls Martinez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1579 , F 187, S 8, H A 20423, I/A 8 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-03
Información de VALLS MARTINEZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de VALLS MARTINEZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALLS MARTINEZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos