VALLS LLARAS CARMEN
Informe ejecutivo de VALLS LLARAS CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VALLS LLARAS CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENT A PUNT SL | Administrador Unico | 02/02/2015 | |
CORPORACIO DE PARQUINGS I INVERSIONS SL | Administrador Unico | 15/11/2013 |
VINCULACIONES DE VALLS LLARAS CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALLS LLARAS CARMEN
Empresa: LLOTJA AGROPECUARIA MERCOLLEIDA SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 297 , F 37, S 8, H L 4727, I/A 79 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-25
Empresa: LLOTJA AGROPECUARIA MERCOLLEIDA SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 291 , F 34, S 8, H L 4727, I/A 76 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-25
Empresa: AGROTREBALL SL
Administrador Unico
- Valls Llaras Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1388 , F 209, S 8, H L 27864, I/A 2 (22/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-25
Empresa: ARF LOGISTICA SL
Apoderado
- Valls Llaras Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1172 , F 107, S 8, H L 23234, I/A 7 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-25
Empresa: LLOTJA AGROPECUARIA MERCOLLEIDA SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 289 , F 169, S 8, H L 4727, I/A 74 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-25
Empresa: GENT A PUNT SL
Administrador Unico
- Valls Llaras Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1407 , F 189, S 8, H L 28275, I/A 1 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-25
Empresa: AGROTREBALL SL
Administrador Unico
- Valls Llaras Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1388 , F 206, S 8, H L 27864, I/A 1 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-25
Administrador Unico
- Valls Llaras Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515 , F 177, S 8, H L 9679, I/A 5 (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-25
Administrador Mancomunado
- Valls Llaras Carmen
- Valls Llaras Juan Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515 , F 177, S 8, H L 9679, I/A 5 (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-25
Información de VALLS LLARAS CARMEN
Mostramos los datos de VALLS LLARAS CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALLS LLARAS CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos