VALLS CANTO ESTHER
Informe ejecutivo de VALLS CANTO ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VALLS CANTO ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TREASURE BOND'S SL | Apoderado Solidario | 13/07/2023 | |
GLOBALMINDS ASISTENCIA CORPORATIVA SL | Administrador Unico | 28/12/2012 |
VINCULACIONES DE VALLS CANTO ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALLS CANTO ESTHER
Empresa: TREASURE BOND'S SL
Apoderado Solidario
- Valls Canto Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38723 , F 223, S 8, H B 330077, I/A 11 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-138-08
Empresa: TREASURE BOND'S SL
Administrador Unico
- Valls Canto Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38723 , F 223, S 8, H B 330077, I/A 10 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-08
Empresa: TREASURE BOND'S SL
Administrador Unico
- Valls Canto Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38723 , F 223, S 8, H B 330077, I/A 9 (09/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-08
Empresa: TREASURE BOND'S SL
Administrador Unico
- Valls Canto Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38723 , F 220, S 8, H B 330077, I/A 6 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-08
Administrador Unico
- Valls Canto Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43523 , F 184, S 8, H B 431397, I/A 1 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-08
Información de VALLS CANTO ESTHER
Mostramos los datos de VALLS CANTO ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALLS CANTO ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos