VALLS BORRAS MARGARIDA
Informe ejecutivo de VALLS BORRAS MARGARIDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VALLS BORRAS MARGARIDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAREX 3 SL | REPR.143 RRM | 28/12/2023 | |
AILANT 23 SL | Administrador Solidario | 22/12/2022 | |
ARCA BARBATA SL | Administrador Solidario | 22/12/2022 | |
VALLS BORRAS 3 SL | Administrador Mancomunado | 22/11/2022 | |
PROGESTIO SL | Consejero | 09/08/2012 | |
ARCA BARBATA SL | Apoderado | 12/01/2012 |
VINCULACIONES DE VALLS BORRAS MARGARIDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALLS BORRAS MARGARIDA
Empresa: CAREX 3 SL
Apoderado Solidario
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Valls Borras Margarida
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42025 , F 182, S 8, H B 184234, I/A 12 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-08
Empresa: AILANT 23 SL
Administrador Solidario
- Valls Borras Jaume
- Valls Borras Margarida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41961 , F 117, S 8, H B 397181, I/A 4 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-08
Empresa: ARCA BARBATA SL
Administrador Solidario
- Valls Borras Jaume
- Valls Borras Margarida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43000 , F 87, S 8, H B 419101, I/A 5 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-08
Empresa: ARCA BARBATA SL
Apoderado
Consejero
- Valls Borras Jaume
- Valls Borras Margarida
- Valls Borras Tomas
Presidente
Secretario
- Valls Borras Margarida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43000 , F 87, S 8, H B 419101, I/A 5 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-08
Empresa: VALLS BORRAS 3 SL
Administrador Mancomunado
- Valls Borras Jaume
- Valls Borras Margarida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36720 , F 165, S 8, H B 283950, I/A 4 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-08
Empresa: VALLS BORRAS 3 SL
Administrador Mancomunado
- Valls Borras Jaume
- Valls Borras Margarida
- Valls Borras Tomas
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36720 , F 165, S 8, H B 283950, I/A 4 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-08
Empresa: PROGESTIO SL
Consejero
- Borras Ribot Francisco
- Borras Ribot Jorge
- Valls Borras Jaume
- Valls Borras Margarida
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33752 , F 25, S 8, H B 17678, I/A 14 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-161-08
Empresa: ARCA BARBATA SL
Apoderado
- Valls Borras Jaume
- Valls Borras Margarida
- Valls Borras Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42920 , F 26, S 8, H B 419101, I/A 2 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-08
Empresa: ARCA BARBATA SL
Consejero
- Valls Borras Jaume
- Valls Borras Margarida
- Valls Borras Tomas
Presidente
Secretario
- Valls Borras Margarida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42920 , F 19, S 8, H B 419101, I/A 1 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-08
Información de VALLS BORRAS MARGARIDA
Mostramos los datos de VALLS BORRAS MARGARIDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALLS BORRAS MARGARIDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos