VALLS ARNO CARLOS
Informe ejecutivo de VALLS ARNO CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VALLS ARNO CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTAQUATRE SL | Administrador Solidario | 23/03/2020 |
VINCULACIONES DE VALLS ARNO CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALLS ARNO CARLOS
Empresa: INSTAQUATRE SL
Administrador Solidario
- Valls Arno Carlos
- Valls Sanchez Ferran
- Valls Sanchez Ricard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29602 , F 5, S 8, H B 156732, I/A 6 (23/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-65-08
Empresa: INSTAQUATRE SL
Administrador Unico
- Valls Arno Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29602 , F 5, S 8, H B 156732, I/A 6 (23/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-65-08
Empresa: JULA LLOGUERS SL
Administrador
- Valls Arno Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33712 , F 53, S 8, H B 235086, I/A 7 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-08
Empresa: WALASIAK SL
Administrador Solidario
- Maldonado Gomez Jose Maria
- Valls Arno Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37499 , F 10, S 8, H B 301217, I/A 4 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-08
Empresa: INSTAQUATRE SL
Administrador Unico
- Valls Arno Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29602 , F 4, S 8, H B 156732, I/A 3 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-08
Empresa: INSTAQUATRE SL
Administrador Mancomunado
- Castro Cardador Rafael
- Valls Arno Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29602 , F 4, S 8, H B 156732, I/A 3 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-08
Información de VALLS ARNO CARLOS
Mostramos los datos de VALLS ARNO CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALLS ARNO CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos