VALLINA ROZAS FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de VALLINA ROZAS FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VALLINA ROZAS FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EOS REFRIGERATION EQUIPMENT SL | Apoderado Solidario | 04/05/2023 | |
EOS COOLING SYSTEMS SL | Socio Unico | 15/09/2015 | |
EOS COOLING SYSTEMS SL | Administrador Solidario | 11/12/2014 |
VINCULACIONES DE VALLINA ROZAS FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALLINA ROZAS FRANCISCO JOSE
Empresa: EOS REFRIGERATION EQUIPMENT SL
Apoderado Solidario
- Vallina Rozas Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43115 , F 216, S 8, H B 422550, I/A 9 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-08
Empresa: EOS REFRIGERATION EQUIPMENT SL
Administrador Unico
- Vallina Rozas Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43115 , F 215, S 8, H B 422550, I/A 7 (02/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-08
Empresa: EOS COOLING SYSTEMS SL
Socio Único
- Vallina Rozas Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32923 , F 92, S 8, H M 592699, I/A 2 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-28
Empresa: EOS REFRIGERATION EQUIPMENT SL
Administrador Unico
- Vallina Rozas Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43115 , F 215, S 8, H B 422550, I/A 5 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-166-08
Empresa: EOS REFRIGERATION EQUIPMENT SL
Administrador Unico
- Vallina Rozas Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43115 , F 215, S 8, H B 422550, I/A 4 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-08
Empresa: EOS COOLING SYSTEMS SL
Administrador Solidario
- Ayala Mayorga Marc
- Vallina Rozas Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32923 , F 91, S 8, H M 592699, I/A 1 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-241-28
Empresa: EOS REFRIGERATION EQUIPMENT SL
Administrador Unico
- Vallina Rozas Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43115 , F 214, S 8, H B 422550, I/A 3 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-08
Empresa: COILTECH CALDERERIA DEL FRIO SL
Liquidador
- Vallina Rozas Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41763 , F 120, S 8, H B 396126, I/A 3 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-08
Empresa: COILTECH CALDERERIA DEL FRIO SL
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41763 , F 119, S 8, H B 396126, I/A 2 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-08
Empresa: COILTECH CALDERERIA DEL FRIO SL
Consejero
- Aguirre Abarquero Enrique
- Elechiguerra Martinez Luis
- Hernandez Aguado Marta Inmaculada
- Negre Canut Josep
- Vallina Rozas Francisco Jose
- Vaquero Galvan Francisco Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41763 , F 119, S 8, H B 396126, I/A 2 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-08
VER MAS ACTOS
Información de VALLINA ROZAS FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de VALLINA ROZAS FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALLINA ROZAS FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos