VALLINA DIEZ PILAR
Informe ejecutivo de VALLINA DIEZ PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VALLINA DIEZ PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TITULOS XALKARRA SICAV | Consejero | 04/08/2009 | 16/12/2022 |
TITULOS XALKARRA SICAV | Presidente | 04/08/2009 | 16/12/2022 |
TITULOS XALKARRA SICAV | Consejero | 11/07/2014 | 16/12/2022 |
TITULOS XALKARRA SICAV | Liquidador | 16/12/2022 | 16/12/2022 |
VINCULACIONES DE VALLINA DIEZ PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALLINA DIEZ PILAR
Empresa: TITULOS XALKARRA SICAV
Liquidador Suplente
Liquidador
- Vallina Diez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36426 , F 105, S 8, H M 494795, I/A 16 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-28
Empresa: TITULOS XALKARRA SICAV
Consejero
- Euba Aldape Ana
- Gallego Vallina Ana
- Vallina Diez Pilar
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
- Vallina Diez Pilar
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36426 , F 105, S 8, H M 494795, I/A 16 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-28
Empresa: TITULOS XALKARRA SICAV
Consejero
- Vallina Diez Pilar
Presidente
- Vallina Diez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36426 , F 103, S 8, H M 494795, I/A 9 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-28
Empresa: TITULOS XALKARRA SICAV
Consejero
- Vallina Diez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42774 , F 151, S 8, H B 412329, I/A 25 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-08
Empresa: TITULOS XALKARRA SICAV
Consejero
- Elorza Bergareche Antonio Maria
- Vallina Diez Pilar
Presidente
- Vallina Diez Pilar
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2046 , F 35, S 8, H SS 22700, I/A 16 (04/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-152-20
Información de VALLINA DIEZ PILAR
Mostramos los datos de VALLINA DIEZ PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALLINA DIEZ PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos