VALLEZ SOBRINO SATURNINO
Informe ejecutivo de VALLEZ SOBRINO SATURNINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VALLEZ SOBRINO SATURNINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REPRESENTACIONES TEXTILES VALLPEVI SL | Socio Unico | 01/03/2024 | |
REPRESENTACIONES TEXTILES VALLPEVI SL | Administrador Unico | 12/07/2022 |
VINCULACIONES DE VALLEZ SOBRINO SATURNINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALLEZ SOBRINO SATURNINO
Socio Único
- Vallez Sobrino Saturnino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35772 , F 44, S 8, H M 642805, I/A 4 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-28
Administrador Unico
- Vallez Sobrino Saturnino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35772 , F 43, S 8, H M 642805, I/A 3 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-28
Administrador Solidario
- Pedroche Cañadas Angel
- Vallez Sobrino Saturnino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35772 , F 43, S 8, H M 642805, I/A 3 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-28
Administrador Solidario
- Pedroche Cañadas Angel
- Vallez Sobrino Saturnino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35772 , F 43, S 8, H M 642805, I/A 2 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-28
Administrador Mancomunado
- Pedroche Cañadas Angel
- Vallez Sobrino Saturnino
- Villacorta Palomares Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35772 , F 43, S 8, H M 642805, I/A 2 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-28
Administrador Mancomunado
- Pedroche Cañadas Angel
- Vallez Sobrino Saturnino
- Villacorta Palomares Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35772 , F 41, S 8, H M 642805, I/A 1 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-28
Información de VALLEZ SOBRINO SATURNINO
Mostramos los datos de VALLEZ SOBRINO SATURNINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALLEZ SOBRINO SATURNINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos