VALLESPIR MOURIÑO ANTONIO
Informe ejecutivo de VALLESPIR MOURIÑO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VALLESPIR MOURIÑO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARRAT-XI PROMOCIONS I OBRES SL | Presidente | 24/09/2019 | |
MARRAT-XI PROMOCIONS I OBRES SL | Consejero Delegado | 24/09/2019 | |
MARRAT-XI PROMOCIONS I OBRES SL | Liquidador | 24/09/2019 | 24/09/2019 |
MARRAT-XI PROMOCIONS I OBRES SL | Consejero | 24/09/2019 | |
SUN CLUB ELDORADO SA | Consejero | 16/04/2012 | 14/05/2018 |
SUN CLUB ELDORADO SA | Secretario | 21/07/2016 | 14/05/2018 |
SUN CLUB ELDORADO SA | Consejero Delegado | 18/09/2012 | 21/07/2016 |
VINCULACIONES DE VALLESPIR MOURIÑO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALLESPIR MOURIÑO ANTONIO
Empresa: MARRAT-XI PROMOCIONS I OBRES SL
Liquidador
- Vallespir Mouriño Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 974 , F 104, S 8, H PM 7969, I/A 5 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-07
Empresa: MARRAT-XI PROMOCIONS I OBRES SL
Consejero Delegado
- Vallespir Mouriño Antonio
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Laso Barroso Maria Dolores
- Petro Vallespir Ana Maria
- Vallespir Mouriño Antonio
- Vallespir Mouriño Maria
Liquidador
- Vallespir Mouriño Antonio
Presidente
- Vallespir Mouriño Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 974 , F 104, S 8, H PM 7969, I/A 5 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-07
Empresa: SUN CLUB ELDORADO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Forteza Rey Borralleras Jose
- JFR HOTELS SL
- Oliver Pascual Matias
- Vallespir Mouriño Antonio
Presidente
Secretario
- Vallespir Mouriño Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2366 , F 214, S 8, H PM 10982, I/A 22 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-07
Empresa: SUN CLUB ELDORADO SA
Consejero
- Forteza Rey Borralleras Jose
- JFR HOTELS SL
- Oliver Pascual Matias
- Vallespir Mouriño Antonio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2366 , F 214, S 8, H PM 10982, I/A 21 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-07
Empresa: SUN CLUB ELDORADO SA
Consejero Delegado Solidario
Secretario
- Vallespir Mouriño Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2366 , F 214, S 8, H PM 10982, I/A 21 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-07
Empresa: SUN CLUB ELDORADO SA
Consejero Delegado
- Vallespir Mouriño Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2366 , F 214, S 8, H PM 10982, I/A 21 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-07
Empresa: SUN CLUB ELDORADO SA
Consejero Delegado
- Vallespir Mouriño Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2366 , F 214, S 8, H PM 10982, I/A 20 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-07
Empresa: SUN CLUB ELDORADO SA
Consejero
- Forteza Rey Borralleras Jose
- JFR HOTELS SL
- Oliver Pascual Matias
- Vallespir Mouriño Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2366 , F 213, S 8, H PM 10982, I/A 19 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-07
Información de VALLESPIR MOURIÑO ANTONIO
Mostramos los datos de VALLESPIR MOURIÑO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALLESPIR MOURIÑO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos