VALLESPIN RODRIGUEZ ISABEL
Informe ejecutivo de VALLESPIN RODRIGUEZ ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VALLESPIN RODRIGUEZ ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOS AL CUADRADO TEATRO Y MAS SL | Administrador Solidario | 18/10/2012 | 28/12/2021 |
DOS AL CUADRADO TEATRO Y MAS SL | Liquidador | 28/12/2021 | 28/12/2021 |
THE GREEN SOHO MARKET SL | Administrador Solidario | 23/04/2015 | 11/07/2016 |
VINCULACIONES DE VALLESPIN RODRIGUEZ ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALLESPIN RODRIGUEZ ISABEL
Empresa: DOS AL CUADRADO TEATRO Y MAS SL
Liquidador
- Vallespin Rodriguez Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30364 , F 27, S 8, H M 546452, I/A 4 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-28
Empresa: DOS AL CUADRADO TEATRO Y MAS SL
Administrador Solidario
- Sole Gonzalez Beatriz
- Vallespin Rodriguez Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30364 , F 27, S 8, H M 546452, I/A 4 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-28
Empresa: THE GREEN SOHO MARKET SL
Administrador Solidario
- Aguilar Pidermann Colette
- Vallespin Rodriguez Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33408 , F 3, S 8, H M 601426, I/A 2 (11/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-137-28
Empresa: THE GREEN SOHO MARKET SL
Administrador Solidario
- Aguilar Pidermann Colette
- Vallespin Rodriguez Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33408 , F 1, S 8, H M 601426, I/A 1 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-28
Empresa: DOS AL CUADRADO TEATRO Y MAS SL
Administrador Solidario
- Sole Gonzalez Beatriz
- Vallespin Rodriguez Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30364 , F 24, S 8, H M 546452, I/A 1 (18/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-209-28
Información de VALLESPIN RODRIGUEZ ISABEL
Mostramos los datos de VALLESPIN RODRIGUEZ ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALLESPIN RODRIGUEZ ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos