VALLES VIDAL PABLO
Informe ejecutivo de VALLES VIDAL PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VALLES VIDAL PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO PABLO VALLES SL | Socio Unico | 12/08/2021 | |
FRIO AZAHAR SL | Socio Unico | 09/07/2020 | |
FRIO AZAHAR SL | Administrador Unico | 09/07/2020 | |
GRUPO PABLO VALLES SL | Administrador Unico | 02/01/2012 |
VINCULACIONES DE VALLES VIDAL PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALLES VIDAL PABLO
Empresa: GRUPO PABLO VALLES SL
Socio Único
- Valles Vidal Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1579, L 1141, F 212, S 8, H CS 33739, I/A 5 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-12
Empresa: FRIO AZAHAR SL
Administrador Unico
- Valles Vidal Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1817, L 1377, F 113, S 8, H CS 43178, I/A 1 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-12
Empresa: FRIO AZAHAR SL
Socio Único
- Valles Vidal Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1817, L 1377, F 113, S 8, H CS 43178, I/A 1 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-12
Empresa: GRUPO PABLO VALLES SL
Administrador Unico
- Valles Vidal Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1579, L 1141, F 210, S 8, H CS 33739, I/A 1 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-12
Empresa: GRUPO PABLO VALLES SL
Socio Único
- Valles Vidal Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1579, L 1141, F 210, S 8, H CS 33739, I/A 1 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-12
Información de VALLES VIDAL PABLO
Mostramos los datos de VALLES VIDAL PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALLES VIDAL PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos