VALLES JIMENEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de VALLES JIMENEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE VALLES JIMENEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIGHT MEN & WOMEN STUDIO SL | Apoderado Solidario | 18/12/2015 |
VINCULACIONES DE VALLES JIMENEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALLES JIMENEZ ANTONIO
Empresa: FACTOR CLAU NOU SL
Administrador Unico
- Valles Jimenez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33694 , F 179, S 8, H B 234522, I/A 7 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-108-08
Empresa: FACTOR CLAU NOU SL
Administrador Unico
- Valles Jimenez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33694 , F 179, S 8, H B 234522, I/A 6 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-08
Empresa: FACTOR CLAU NOU SL
Administrador
- Lazaro Lloveras Jordi
- Valles Jimenez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33694 , F 179, S 8, H B 234522, I/A 6 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-08
Empresa: ENJOY BARCELONA SL
Administrador Solidario
- Lazaro Lloveras Jordi
- Valles Jimenez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35160 , F 64, S 8, H B 258048, I/A 7 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-08
Empresa: SIGHT MEN & WOMEN STUDIO SL
Apoderado Solidario
- Valles Jimenez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44009 , F 158, S 8, H B 444355, I/A 17 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-08
Liquidador
- Valles Jimenez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37054 , F 123, S 8, H B 296470, I/A 5 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-08
Administrador Unico
Liquidador
- Valles Jimenez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37054 , F 123, S 8, H B 296470, I/A 5 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-08
Empresa: ARTINA ENGINEERING SL
Liquidador
- Valles Jimenez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43125 , F 148, S 8, H B 422960, I/A 3 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-08
Empresa: ARTINA ENGINEERING SL
Administrador Unico
Liquidador
- Valles Jimenez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43125 , F 148, S 8, H B 422960, I/A 3 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-08
Empresa: CARASIA TRADE SL
Liquidador
- Valles Jimenez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35503 , F 174, S 8, H B 269974, I/A 8 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-08
VER MAS ACTOS
Información de VALLES JIMENEZ ANTONIO
Mostramos los datos de VALLES JIMENEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALLES JIMENEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos