VALLEJO TUDANCA ANTONIO
Informe ejecutivo de VALLEJO TUDANCA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE VALLEJO TUDANCA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COCINADO CON CARIÑO SL | Apoderado | 01/12/2022 | |
THE SHOW MASK GO ON SL | Apoderado | 22/11/2022 | |
SOCO FINANCE HUB SL | Administrador Unico | 10/09/2021 | |
WOW ONLINE SL | Apoderado | 16/01/2019 | |
DIURNO SL | Apoderado | 14/01/2019 | |
FUN CHICOTE SL | Apoderado | 14/01/2019 | |
RICE AND DRINKS SL | Apoderado | 14/01/2019 | |
TABERNA DE LA REINA SL | Apoderado | 14/01/2019 |
VINCULACIONES DE VALLEJO TUDANCA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALLEJO TUDANCA ANTONIO
Empresa: COCINADO CON CARIÑO SL
Apoderado
- Vallejo Tudanca Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44114 , F 101, S 8, H M 778002, I/A 2 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-28
Empresa: THE SHOW MASK GO ON SL
Apoderado
- Vallejo Tudanca Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43321 , F 107, S 8, H M 765357, I/A 2 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-28
Empresa: SOCO FINANCE HUB SL
Administrador Unico
- Vallejo Tudanca Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42311 , F 181, S 8, H M 749020, I/A 1 (10/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-180-28
Empresa: MERCADO DE LA REINA CATERING SL
Apoderado
- Vallejo Tudanca Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29441 , F 5, S 8, H M 529927, I/A 8 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-28
Empresa: WOW ONLINE SL
Apoderado
- Vallejo Tudanca Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29787 , F 115, S 8, H M 535913, I/A 3 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-28
Empresa: TABERNA DE LA REINA SL
Apoderado
- Vallejo Tudanca Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37437 , F 62, S 8, H M 515490, I/A 7 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-28
Empresa: RICE AND DRINKS SL
Apoderado
- Vallejo Tudanca Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21609 , F 85, S 8, H M 384503, I/A 6 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-28
Empresa: PLAZA VAZQUEZ DE MELLA SL
Apoderado
- Vallejo Tudanca Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28544 , F 121, S 8, H M 513861, I/A 5 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-28
Empresa: FUN CHICOTE SL
Apoderado
- Vallejo Tudanca Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23016 , F 105, S 8, H M 412327, I/A 4 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-28
Empresa: DIURNO SL
Apoderado
- Vallejo Tudanca Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27087 , F 76, S 8, H M 488089, I/A 6 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-28
VER MAS ACTOS
Información de VALLEJO TUDANCA ANTONIO
Mostramos los datos de VALLEJO TUDANCA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALLEJO TUDANCA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos