VALLEJO LETE JUAN
Informe ejecutivo de VALLEJO LETE JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE VALLEJO LETE JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COSTA MONTAÑA SL | Apoderado Solidario | 16/12/2014 | |
COSTA MONTAÑA SL | Consejero | 16/12/2014 | |
YARDBIRD SL | Administrador Unico | 18/04/2012 |
VINCULACIONES DE VALLEJO LETE JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALLEJO LETE JUAN
Empresa: MODA INTERNACIONAL VALLEJO SL
Apoderado Solidario
- Vallejo Lete Juan
- Vallejo Lete Santiago Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4349 , F 187, S 8, H Z 30292, I/A 8 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-50
Empresa: FONTIBER SL
Administrador Unico
- Vallejo Lete Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2739 , F 158, S 8, H Z 7650, I/A 13 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-50
Empresa: GESTION INMOBILIARIA BRAVA SL
Apoderado
- Vallejo Lete Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2854 , F 168, S 8, H Z 32182, I/A 3 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-50
Empresa: COMERCIAL DE CONFECCION BRAVA SL
Apoderado
- Vallejo Lete Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2854 , F 179, S 8, H Z 32183, I/A 7 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-50
Empresa: COMERCIAL DE CONFECCION BRAVA SL
Administrador Mancomunado
- Vallejo Lete Juan
- Vallejo Lete Santiago Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2854 , F 179, S 8, H Z 32183, I/A 7 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-50
Empresa: COSTA MONTAÑA SL
Consejero
- Vallejo Lete Beatriz
- Vallejo Lete Juan
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 51, S 8, H Z 3457, I/A 19 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-50
Empresa: FONTIBER SL
Socio Único
- Vallejo Lete Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2739 , F 158, S 8, H Z 7650, I/A 12 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-50
Empresa: MODA INTERNACIONAL VALLEJO SL
Administrador Solidario
- Vallejo Lete Carlos
- Vallejo Lete Juan
- Vallejo Lete Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2740 , F 8, S 8, H Z 30292, I/A 5 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-50
Empresa: COSTA MONTAÑA SL
Secretario
- Vallejo Lete Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 51, S 8, H Z 3457, I/A 18 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-50
Empresa: COSTA MONTAÑA SL
Apoderado Solidario
- Vallejo Lete Beatriz
- Vallejo Lete Carlos
- Vallejo Lete Juan
- Vallejo Lete Santiago
Consejero
- Vallejo Lete Beatriz
- Vallejo Lete Carlos
- Vallejo Lete Juan
- Vallejo Lete Santiago
Presidente
Secretario
- Vallejo Lete Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 50, S 8, H Z 3457, I/A 15 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-50
VER MAS ACTOS
Información de VALLEJO LETE JUAN
Mostramos los datos de VALLEJO LETE JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALLEJO LETE JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos